ymddiriedolwyr FULWOOD EDUCATIONAL ENDOWMENT
Rhif yr elusen: 529350
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE MADELEINE FERRETTI MA PGCE | Cadeirydd | 03 March 2014 |
|
|||||||
Stephen Clive Fowler | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|||||||
Becky Musonda | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||||
Gemma Elisabeth Greenup | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|||||||
Dr Richard Cutting | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|||||||
Sarah Catherine Turner | Ymddiriedolwr | 08 December 2014 |
|
|||||||
ZAHID HAMID | Ymddiriedolwr | 29 September 2014 |
|
|||||||
MR J BOULTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
PROFESSOR M BATEMAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.