ymddiriedolwyr THE DICKINSON SCHOLARSHIP FUND ICW UNIVERSITY OF MANCHESTER
Rhif yr elusen: 529866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (153 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOANNE CUNLIFFE | Cadeirydd | 17 July 2012 |
|
|
||||
Dr OMENDRA NARAYAN | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
ALI SOUEID | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
ARUN BRAHMA | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|
||||
Dr KEITH HARKINS | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
IAN PEARCE | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|||||
DR AJIT KUMAR MAHAVEER | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR SIMON CARLEY | Ymddiriedolwr | 05 December 2011 |
|
|
||||
Dr Emyr Benbow | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.