ymddiriedolwyr MANCHESTER DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Rhif yr elusen: 530002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (155 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Right Reverend Mark Davies | Cadeirydd |
|
||||||||||||||
Rev George Edward Charles Reeves | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||||||||||
Karen Luise Sudworth | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||||||||||
Gareth Frank Elswood | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||||||||||
Timothy James Delves | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||||||||||
Rev Jennifer Mary Beaumont | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||||||||||
Rev Katherine Adele McKie | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|||||||||||||
Elliot Costas-Walker | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||||||||||
Razia Shah | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||||||||||
Dr ADANNA LAZZ-ONYENOBI | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||||||||||
LAWRENCE JOHN YARWOOD | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||||||||||
Rev Karen Hopwood-Owen | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|||||||||||||
RICHARD LAIT | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||||||||
Rev David Stuart Walker | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.