Hanes ariannol OVERDALE
Rhif yr elusen: 700301
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £523.66k | £564.12k | £637.98k | £558.11k | £632.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £584.28k | £575.12k | £641.14k | £731.41k | £704.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.00k | £5.30k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £99 | £290 | £200 | £2.50k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £516.09k | £558.31k | £632.08k | £550.72k | £632.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.48k | £5.52k | £5.70k | £4.89k | £480 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £570.79k | £575.12k | £641.14k | £731.41k | £704.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.49k | £14.10k | £0 | £0 | £16.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.