Hanes ariannol THE YORKSHIRE HISTORIC CHURCHES TRUST
Rhif yr elusen: 700639
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/01/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.98k | £163.16k | £129.41k | £125.73k | £198.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.40k | £143.65k | £164.02k | £147.94k | £1.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.