Hanes ariannol THE MALTINGS (BERWICK) TRUST
Rhif yr elusen: 701194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £758.14k | £1.35m | £1.02m | £918.90k | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £868.57k | £1.29m | £796.62k | £1.03m | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £259.39k | £83.01k | £265.15k | £100.00k | £260.32k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £271.33k | £329.70k | £867.90k | £443.57k | £283.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £114.56k | £340.47k | £40.75k | £240.49k | £337.21k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £361.01k | £525.23k | £67.60k | £234.80k | £467.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6 | £42 | £0 | £41 | £894 | |
|
Incwm - Arall | £11.24k | £152.47k | £45.00k | £0 | £80.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £702.37k | £802.04k | £568.38k | £739.24k | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £154.43k | £101.40k | £47.37k | £32.68k | £84.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £14.60k | £10.57k | £12.04k | £19.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £11.77k | £387.73k | £180.87k | £259.06k | £59.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.