Hanes ariannol SPRINGHILL HOSPICE (ROCHDALE)
Rhif yr elusen: 701798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.32m | £5.09m | £5.10m | £5.22m | £5.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.98m | £5.07m | £4.80m | £5.21m | £5.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.94m | £2.41m | N/A | N/A | £1.36m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.18k | £95.41k | £200.12k | N/A | £1.30m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.39m | £1.10m | £2.02m | £1.65m | £1.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.60m | £1.50m | £857.67k | £1.31m | £1.47m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.29m | £2.44m | £2.18m | £2.23m | £2.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £43.75k | £48.07k | £42.11k | £22.80k | £49.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £815.15k | £256.57k | £335.55k | £567.15k | £656.86k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.92m | £3.99m | £3.91m | £4.19m | £4.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.05m | £1.08m | £889.43k | £1.02m | £1.19m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.66k | £16.54k | £60.76k | £63.83k | £30.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.