ymddiriedolwyr READING COURT CHARITABLE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 702023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Kisbey | Cadeirydd | 25 September 2017 |
|
|
||||
Ian Alec Grayson | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Linda Jean Amies | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Peter Hugh Clarke | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|||||
Anthony Raymond Cheesman | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Graham Hollowell | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
KEITH VINCENT BECKETT | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.