ymddiriedolwyr THE DIRECTORY OF SOCIAL CHANGE
Rhif yr elusen: 800517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Gibson Butler | Cadeirydd | 26 July 2017 |
|
|||||
Garry Jones | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|||||
Nasrullah Tahir | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Dhillon Timur Shenoy | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Michaela Clark | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Andrew James Townend | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Denise Kenyon | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Matthew Thomas Ian Hill | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Dr ANDREW JAMES PURKIS OBE | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Emily Victoria Hughes | Ymddiriedolwr | 26 July 2017 |
|
|||||
LESLEY THORNLEY | Ymddiriedolwr | 14 March 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.