Hanes ariannol THE DESIGN MUSEUM
Rhif yr elusen: 800630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.74m | £13.21m | £10.06m | £8.23m | £8.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.76m | £11.78m | £8.48m | £11.54m | £11.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £41.29k | £28.00k | £640.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.67m | £4.92m | £7.35m | £2.69m | £2.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.36m | £3.85m | £1.20m | £3.00m | £3.48m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.69m | £4.43m | £1.51m | £2.52m | £2.94m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £4.92m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.70k | £10.55k | £4.47k | £17.17k | £61.22k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.20m | £7.24m | £5.21m | £7.07m | £7.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.68m | £3.87m | £2.70m | £3.86m | £3.79m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £540.27k | £425.52k | £255.70k | £312.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £884.02k | £667.23k | £559.18k | £606.40k | £186.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.