Hanes ariannol Docklands Sailing Centre Trust
Rhif yr elusen: 801049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £717.87k | £790.20k | £516.27k | £478.21k | £628.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £739.98k | £781.09k | £432.29k | £566.57k | £613.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £59.70k | £25.35k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.53k | £69.22k | £287.13k | N/A | £7.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £433.01k | £459.62k | £22.65k | N/A | £388.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £250.75k | £260.25k | £206.49k | N/A | £228.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £577 | £1.12k | £0 | N/A | £4.63k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £363.71k | £378.49k | £353.19k | N/A | £314.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £376.28k | £20.11k | £79.10k | N/A | £298.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.11k | £2.70k | £2.70k | N/A | £9.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £382.49k | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.