ymddiriedolwyr Docklands Sailing Centre Trust
Rhif yr elusen: 801049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Ford Young | Cadeirydd |
|
||||||
David Morton Hodgson | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Susan Stollery | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Andrew Delaney | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Kenneth Eric Sorensen | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|||||
David Chesterton | Ymddiriedolwr | 30 October 2013 |
|
|
||||
MARGARET ROSE PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.