Hanes ariannol GREENWICH MENCAP
Rhif yr elusen: 802103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £591.48k | £586.54k | £1.26m | £555.11k | £522.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £572.85k | £538.18k | £475.90k | £521.15k | £557.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £409.31k | £431.56k | £340.83k | £376.02k | £387.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £72.80k | £56.00k | £56.00k | £58.50k | £58.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £158.09k | £127.14k | £763.52k | £4.73k | £117.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.56k | £15.42k | £1.55k | £2.86k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £430.83k | £443.98k | £343.05k | £379.40k | £399.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £116 | £5.55k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £156.78k | £167.99k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £755.00k | £0 | £3.35k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £572.85k | £533.24k | £475.90k | £521.15k | £557.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £4.94k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.50k | £9.40k | £9.28k | £10.46k | £10.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.