Elusennau cysylltiedig THE SAMUEL COURTAULD TRUST
Rhif yr elusen: 802109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED 19TH. APRIL 1979, VARIED BY ORDER 2ND. JUNE 1981, SCHEME OF 2ND. JANUARY 1990, SCHEME OF 27 FEB 2006
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 26 JAN 2018
Gwrthrychau elusennol
UPKEEP OF THE COLLECTION AS SPECIFIED IN THE SCHEDULE TO THE SCHEME OF THE 2ND. JANUARY 1990
Maes buddion
WESTMINSTER, LONDON
Hanes cofrestru
- 22 Mai 1991 : Cofrestrwyd
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.