ymddiriedolwyr ELY CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 802308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jeremy Richard James | Cadeirydd | 07 October 2019 |
|
|
||||||
Virginia Grace | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||||
Ruth Elizabeth Ogden | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||||
Dr Angela Elizabeth Major | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||||
Vere Elizabeth Burton | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||||
Linda Valerie Rogers | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
||||||
Colin Robert Batchelor | Ymddiriedolwr | 22 June 2015 |
|
|
||||||
Charles Clarke Brunt | Ymddiriedolwr | 07 October 2013 |
|
|
||||||
Elisabeth Every | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|||||||
Roger Anthony Young | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.