Hanes ariannol THE CANTERBURY DISTRICT C.A.B
Rhif yr elusen: 803115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £388.92k | £465.85k | £472.80k | £447.91k | £398.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £369.40k | £449.86k | £442.50k | £461.34k | £412.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £160.73k | £160.73k | £160.73k | £40.18k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £120.55k | £168.92k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.