Hanes ariannol THE RIVERHOLM TRUST
Rhif yr elusen: 803425
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/09/2012 | 06/09/2013 | 06/09/2014 | 06/09/2015 | 06/09/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.68k | £4.68k | £4.69k | £4.97k | £5.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.40k | £6.80k | £2.00k | £4.40k | £2.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.