Hanes ariannol MILTON-UNDER-WYCHWOOD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 810248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.72k | £20.61k | £22.73k | £21.76k | £20.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.34k | £21.95k | £6.04k | £8.18k | £15.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.21k | £5.28k | £20.20k | £18.18k | £2.42k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.