Hanes ariannol THE MANOR PREPARATORY SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 900347
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.31m | £5.00m | £5.42m | £5.75m | £5.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.29m | £5.25m | £5.43m | £5.79m | £6.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £138.44k | £100.44k | £109.90k | £114.12k | £169.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.99k | £12.35k | £13.51k | £28.06k | £48.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.24k | £26.62k | £7.31k | £17.83k | £26.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.25m | £4.81m | £5.37m | £5.70m | £5.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £888 | £837 | £59 | £232 | £5.84k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £154.40k | £35.55k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.29m | £5.01m | £5.34m | £5.65m | £5.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £239.57k | £86.59k | £147.40k | £173.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.56k | £24.04k | £18.71k | £25.78k | £38.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.