ymddiriedolwyr THE MANOR PREPARATORY SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 900347
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Sowden | Cadeirydd | 14 March 2016 |
|
|
||||
Peter Heron Dickson | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
William Miller | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Sian Angharad Felwick | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Kate Anne Jackson | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Michael David Laurence Smyth | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Alan Stuart Morgan | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Debra Henrietta Clayphan | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Anita Stokes | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Simon McConnell | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.