Hanes ariannol PLYMOUTH AND DISTRICT MIND ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 900484
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £350.68k | £392.15k | £451.66k | £479.36k | £400.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £390.08k | £385.13k | £450.27k | £462.21k | £356.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £90.05k | £89.81k | £93.83k | £77.28k | £113.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £13.24k | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.