ymddiriedolwyr THE ANGMERING CHORALE
Rhif yr elusen: 1000048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John BAWLER FCA | Cadeirydd | 25 June 2015 |
|
|||||
Margaret Saywell | Ymddiriedolwr | 07 January 2021 |
|
|
||||
OLIVER MARTIN | Ymddiriedolwr | 11 August 2015 |
|
|
||||
ELIZABETH MARTIN | Ymddiriedolwr | 11 August 2015 |
|
|
||||
Lita Anne Woodward | Ymddiriedolwr | 17 October 2014 |
|
|
||||
Susan Barbara Bawler | Ymddiriedolwr | 17 October 2014 |
|
|
||||
WENDY BAKER | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
||||
Michael Douglas Steele | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KATRINA JEANETTE O'NEILL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.