ymddiriedolwyr CAPITB TRUST
Rhif yr elusen: 1000290
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (77 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALIAH HEARN | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
BRITA HIRSCH | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
LEE BRENDAN DAWSON | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
MARTIN JAMES JENKINS | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
ELIZABETH FOX | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|||||
ADAM MANSELL | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.