Hanes ariannol THE TRUST FOR EDUCATION
Rhif yr elusen: 1000408
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.11k | £61.32k | £80.63k | £85.17k | £67.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £236.98k | £88.00k | £52.78k | £31.62k | £30.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.