Hanes ariannol WILTSHIRE AND BATH INDEPENDENT LIVING TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1000659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £96.83k | £94.65k | £90.99k | £93.93k | £97.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £122.04k | £126.78k | £104.06k | £103.53k | £119.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £10.00k | £14.20k | £59 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.