Hanes ariannol JAMES HOPKINS TRUST
Rhif yr elusen: 1000870
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/05/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £786.02k | £668.08k | £603.17k | £633.21k | £507.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £437.37k | £553.12k | £564.96k | £583.82k | £448.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £52.02k | £39.02k | £65.03k | £52.02k | £39.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £84.27k | £56.18k | £56.18k | £56.18k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £785.96k | £667.91k | £602.97k | £632.98k | £507.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £57 | £167 | £193 | £236 | £205 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £420.39k | £521.57k | £492.41k | £510.08k | £384.54k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £31.55k | £72.54k | £73.74k | £63.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.