Hanes ariannol CLARO ENTERPRISES
Rhif yr elusen: 1000903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £178.46k | £204.39k | £221.35k | £185.13k | £176.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £201.71k | £198.04k | £155.21k | £187.35k | £188.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £130.00k | £130.00k | £85.68k | £89.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £96.39k | £1.00k | £25.95k | £448 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.