ymddiriedolwyr NEWPORT {SHROPSHIRE} COTTAGE CARE CENTRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1001348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Robson | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|||||
Ian Leslie Mould | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Young | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Eric Anthony Forrester | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|||||
Stephen James Hattersley | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Joyce Valerie Burke | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Barbara GOUGH | Ymddiriedolwr | 03 March 2016 |
|
|
||||
ROGER FELLOWS | Ymddiriedolwr | 03 January 2014 |
|
|
||||
ROBERT LAIDLER | Ymddiriedolwr | 25 November 2012 |
|
|
||||
MARGARET ANN BROTHERTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DERRICK CLANCY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KEITH CHARLES NORTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr NICHOLAS JOHN TINDALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.