Hanes ariannol HOSPICE AT HOME - GWYNEDD AND ANGLESEY
Rhif yr elusen: 1001428
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £595.40k | £801.55k | £614.72k | £530.06k | £636.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £718.33k | £729.16k | £712.46k | £793.41k | £864.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £126.88k | £308.56k | £224.39k | £108.95k | £143.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £361.09k | £386.97k | £373.09k | £405.71k | £474.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £90.00k | £90.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.43k | £16.01k | £17.24k | £15.40k | £10.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £7.53k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £126.88k | £308.56k | £224.39k | £108.95k | £143.40k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £425.10k | £412.54k | £361.81k | £363.77k | £348.70k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £350.65k | £429.65k | £515.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.48k | £4.35k | £5.06k | £4.81k | £7.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.01k | £6.54k | £6.47k | £3.95k | £2.90k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.