Hanes ariannol HERITAGE TRUST OF LINCOLNSHIRE
Rhif yr elusen: 1001463
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.33m | £2.43m | £2.08m | £2.24m | £1.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £2.48m | £2.03m | £1.93m | £2.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £83.63k | £50.53k | £51.44k | £50.24k | £364.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £73.65k | £164.90k | N/A | N/A | £35.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £124.35k | £24.12k | £4.82k | £252.03k | £9.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £282.05k | £209.94k | £210.07k | £249.19k | £342.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £927.20k | £2.20m | £1.87m | £1.73m | £1.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £47 | £1.80k | £3.15k | £3.60k | £3.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £108.83k | £0 | £0 | £245.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £971.09k | £2.28m | £1.82m | £1.75m | £1.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £236.10k | £198.05k | £211.23k | £188.81k | £245.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.72k | £0 | £3.70k | £3.85k | £4.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £16.30k | £19.27k | £12.36k | |
|
Gwariant - Arall | £3.72k | £3.84k | £0 | £0 | £4.24k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.