Hanes ariannol NORTH BEDFORDSHIRE HOSPICE CARE LIMITED
Rhif yr elusen: 1001614
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £446.01k | £688.81k | £765.43k | £638.87k | £596.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £483.98k | £555.58k | £632.39k | £618.33k | £507.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £50.00k | £50.00k | £51.00k | £51.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.00k | N/A | £120.34k | £314.69k | £12.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £83.96k | £78.78k | £257.68k | £206.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £394.28k | £313.89k | £253.09k | £388.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £167.90k | £368.78k | £43.13k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £5 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £5.14k | £2.82k | £8.30k | £1.16k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £37.53k | £1.17k | £76.67k | £431 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £18.04k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £247.20k | £141.96k | £502.52k | £236.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £308.38k | £383.97k | £86.71k | £4.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.94k | £5.24k | £19.36k | £7.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £4.17k | £3.70k | £45.48k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £106.46k | £29.10k | £267.72k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.