Hanes ariannol EMH CARE AND SUPPORT LIMITED
Rhif yr elusen: 1001704
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.94m | £17.23m | £18.71m | £18.53m | £18.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.54m | £16.39m | £17.09m | £19.08m | £19.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.60m | £5.00m | £6.42m | £6.40m | £12.13m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £151.90k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.83m | £17.09m | £17.92m | £19.96m | £18.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £17.00k | £2.62k | £404 | £2.48k | |
|
Incwm - Arall | £111.00k | £122.00k | £788.22k | £577.13k | £209.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.36m | £16.36m | £17.05m | £19.03m | £19.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £31.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £186.00k | £37.00k | £37.14k | £46.31k | £51.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.