Hanes ariannol THE WESTERN CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1001847
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/10/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £690.57k | £549.99k | £634.14k | £680.16k | £496.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £637.37k | £701.66k | £654.97k | £755.11k | £645.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £55 | £0 | £0 | £45 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £489.23k | £483.53k | £529.29k | £580.93k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £201.29k | £66.46k | £104.85k | £99.19k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £573.20k | £641.25k | £590.43k | £564.15k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.97k | £21.86k | £25.47k | £25.20k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £41.39k | £55.81k | £21.29k | £15.00k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £13 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £42.19k | £38.55k | £39.07k | £165.75k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.