ymddiriedolwyr BRANTINGHAM VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1001922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (59 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ANDREW MILNER | Cadeirydd |
|
||||||||
Philip Edward Burt | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|||||||
MARTIN SCOTT | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|||||||
Dr LOUISE BROTHERTON | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|||||||
JANICE ANSON | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|||||||
SARAH HORNSHAW | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|||||||
RICHARD JOHN POWELL | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||||
LINDA MILNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.