Hanes ariannol ST MICHAEL'S HOSPICE(NORTH HAMPSHIRE)
Rhif yr elusen: 1002856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.73m | £5.43m | £6.05m | £5.65m | £5.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.93m | £6.06m | £5.46m | £5.09m | £5.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £923.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.52m | £1.32m | £96.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.55m | £1.44m | £1.61m | £1.90m | £1.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.13m | £2.97m | £1.27m | £2.15m | £2.47m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £944.66k | £912.15k | £2.64m | £1.35m | £1.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £107.29k | £105.63k | £94.09k | £105.54k | £132.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £447.15k | £141.55k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £625.16k | £447.22k | £529.13k | £964.16k | £731.88k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.06m | £3.16m | £3.11m | £3.16m | £3.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.87m | £2.90m | £1.89m | £1.92m | £2.24m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.61k | £41.32k | £36.75k | £29.26k | £37.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £463.18k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.