Hanes ariannol PEACE HOSPICE CARE
Rhif yr elusen: 1002878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.89m | £6.92m | £6.22m | £7.12m | £8.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.86m | £5.01m | £5.61m | £6.43m | £6.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £997.91k | £1.16m | £2.26m | £2.86m | £2.64m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £369.52k | £1.63m | £391.71k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.25m | £3.75m | £3.19m | £2.58m | £3.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.61m | £2.06m | £1.70m | £3.17m | £1.24m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £997.91k | £1.08m | £1.30m | £4.54m | £2.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.56k | £29.08k | £30.77k | £5.17k | £7.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £502.79k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.93m | £2.27m | £581.22k | £1.24m | £2.58m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.03m | £3.16m | £4.00m | £4.61m | £4.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.83m | £1.85m | £747.64k | £913.76k | £1.83m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £2.00m | £2.07m | £62.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £206.75k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £860.98k | £908.29k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.