Hanes ariannol ROYAL ENGINEERS CENTRAL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1003032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.29m | £1.21m | £1.36m | £1.35m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.24m | £1.21m | £1.17m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £634.78k | £635.40k | £738.10k | £767.47k | £813.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £353.09k | £267.09k | £303.08k | £245.90k | £249.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.17k | £11.77k | £22.10k | £4.20k | £4.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £302.29k | £291.80k | £293.18k | £336.12k | £381.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £0 | £5.00k | £0 | £53.49k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £966.45k | £959.01k | £954.66k | £1.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £332.38k | £269.74k | £252.21k | £218.72k | £234.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.