Hanes ariannol STOCKFIELD COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1003108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £687.89k | £715.81k | £807.21k | £802.12k | £805.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £609.12k | £635.01k | £600.99k | £691.23k | £735.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.75k | £27.50k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £591.64k | £587.92k | £702.93k | £726.08k | £693.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £73.99k | £71.82k | £104.28k | £76.05k | £112.59k | |
|
Incwm - Arall | £1.51k | £28.56k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £609.12k | £607.59k | £600.99k | £691.23k | £700.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £27.42k | £0 | £0 | £34.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.71k | £49.20k | £47.65k | £51.89k | £55.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £27.42k | £0 | £0 | £34.94k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.