Hanes ariannol THE PUBLIC LAW PROJECT
Rhif yr elusen: 1003342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.36m | £1.95m | £2.04m | £1.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £993.94k | £1.35m | £1.39m | £1.96m | £2.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £65.78k | £99.72k | £114.40k | £0 | £19.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.17k | £666 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £717.79k | £993.31k | £1.22m | £1.41m | £1.42m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £64.69k | £1.56k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £499.47k | £296.41k | £724.67k | £616.73k | £441.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.38k | £3.55k | £356 | £2.99k | £18.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £7.18k | £134 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £956.26k | £1.28m | £1.34m | £1.90m | £1.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.68k | £65.06k | £50.31k | £64.05k | £95.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.58k | £41.18k | £61.75k | £57.00k | £91.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.