Hanes ariannol LEARNING PARTNERSHIPS
Rhif yr elusen: 1003603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £662.24k | £719.63k | £675.38k | £723.63k | £559.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £590.19k | £657.48k | £682.13k | £688.39k | £672.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £280.49k | £256.32k | £238.38k | £377.35k | £233.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £193.64k | £323.76k | £98.00k | £42.49k | £157.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £117.64k | £111.59k | £0 | £0 | £71.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £29.82k | £21.95k | £0 | £0 | £19.21k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £513.99k | £584.27k | £674.79k | £722.78k | £463.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £789 | £1.82k | £595 | £849 | £5.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £563.18k | £635.95k | £682.13k | £684.38k | £662.13k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38 | £27 | £0 | £4.01k | £10.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.70k | £2.04k | £0 | £0 | £3.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £26.98k | £21.50k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.