Hanes ariannol HARRIS HOSPISCARE
Rhif yr elusen: 1003903
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.38m | £2.33m | £2.30m | £1.87m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.87m | £1.81m | £1.84m | £1.40m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £823.00k | £723.00k | £646.00k | £583.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £712.00k | £739.00k | £740.00k | £385.00k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £743.00k | £739.00k | £0 | £770.00k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.00k | £45.00k | £51.00k | £37.00k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £76.00k | £85.00k | £862.00k | £96.00k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £353.00k | £291.00k | £182.00k | £20.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.20m | £1.19m | £1.18m | £1.15m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.00k | £24.00k | £23.00k | £21.00k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.