ymddiriedolwyr VIVA VOCE SINGERS
Rhif yr elusen: 1003968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Margaret Freeman | Cadeirydd | 15 September 2022 |
|
|
||||
Christopher David Charles Cosgrave | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Jean Patricia Pursehouse | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Ursula Parry | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Jocelyn Cooper | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
Dr David Nunn FRCA PhD | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|||||
Clare Walker | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.