Hanes ariannol EX CATHEDRA LTD
Rhif yr elusen: 1004086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £875.82k | £758.83k | £723.19k | £958.85k | £552.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £885.88k | £769.54k | £694.32k | £966.15k | £569.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £71.53k | £73.36k | £20.76k | £15.38k | £49.41k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £526.96k | £482.58k | £650.64k | £510.24k | £338.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.13k | £8.10k | £2.55k | £5.10k | £10.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £312.64k | £257.42k | £69.98k | £443.51k | £203.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £161 | £144 | £20 | £9 | £92 | |
|
Incwm - Arall | £24.94k | £10.59k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £200 | £0 | £0 | £0 | £51.66k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £841.46k | £724.12k | £653.57k | £921.22k | £530.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.42k | £45.42k | £40.76k | £44.93k | £38.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.89k | £0 | £0 | £0 | £3.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.