Dogfen lywodraethu THE BRITISH SOCIETY FOR HAEMATOLOGY
Rhif yr elusen: 1005735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INC 13TH SEP 1991 AND AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29 APRIL 1998, 25TH APRIL 2001 & 9 APRIL 2003 NOW ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19 APRIL 2010. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/04/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 APR 2016 as amended on 17 Apr 2018 as amended on 29 Sep 2020 as amended on 23 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE STUDY OF HAEMATOLOGY AND TO FACILITATE CONTACT BETWEEN PERSONS INTERESTED IN HAEMATOLOGY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.