Dogfen lywodraethu FRIENDS OF BISHOP'S CASTLE COMMUNITY CARE HOME AND HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1005980
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 OCTOBER 1989 AS AMENDED 16 OCTOBER 1991, 17 OCTOBER 1994, 5 OCTOBER 1999 AND AS AMENDED 12 NOVEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE HEALTH, SAFETY AND WELL-BEING OF PEOPLE IN THE COMMUNITY, WHETHER AT HOME, IN THE COMMUNITY HOSPITAL OR IN STONE HOUSE CARE HOME.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CATCHMENT AREA OF STONE HOUSE RESIDENTIAL HOME AND HOSPITAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.