Hanes ariannol THE LEMPRIERE PRINGLE TRUST
Rhif yr elusen: 1007102
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.23m | £1.45m | £20.83m | £34.39m | £13.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.49m | £4.25m | £30.82m | £11.18m | £20.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.58m | £960.00k | £16.41m | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £22.94m | £12.34m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £11.11m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £249.65k | £202.32k | £299.95k | £336.95k | £784.70k | |
|
Incwm - Arall | £4.39m | £290.34k | £4.12m | £0 | £562 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.49m | £4.23m | £30.81m | £11.17m | £20.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £557 | £1.08k | £10.06k | £7.46k | £10.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £11.15m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.80k | £23.10k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.