ymddiriedolwyr EAST YORKSHIRE LOCAL HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1007312
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR GRAVES CREDLAND | Cadeirydd |
|
||||||
Sandra Jean Dews | Ymddiriedolwr | 14 January 2022 |
|
|
||||
Ann Normington | Ymddiriedolwr | 30 October 2021 |
|
|
||||
DAVID JOHN BOWES | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|||||
Mike Rymer | Ymddiriedolwr | 17 March 2018 |
|
|
||||
HELEN GOOD | Ymddiriedolwr | 21 March 2015 |
|
|
||||
Susan Barbara Wade | Ymddiriedolwr | 22 March 2014 |
|
|
||||
Dr Joan Kemp | Ymddiriedolwr | 22 March 2014 |
|
|
||||
MARY ELIZABETH CARRICK | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
|
||||
ROBERT BARNARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAMELA JOAN MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.