Hanes ariannol Research Institute for Disabled Consumers
Rhif yr elusen: 1007726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £527.38k | £415.49k | £510.69k | £677.72k | £800.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £517.88k | £513.30k | £486.05k | £669.72k | £798.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £19.87k | £56.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £64.22k | £7.05k | £32.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | £192.47k | £221.24k | £307.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £527.38k | N/A | £306.09k | £440.79k | £481.87k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £12.14k | £15.69k | £11.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £517.88k | N/A | £466.47k | £642.78k | £765.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £19.58k | £26.94k | £32.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | £356 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.