Dogfen lywodraethu WYCLIFFE ASSOCIATES (UK) TRUST
Rhif yr elusen: 1007772
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 10 JANUARY 1992 AMENDED 26TH MARCH 1992, BY ORDER OF 6 FEBRUARY 2004, 26 MARCH 2004, 4 DECEMBER 2004, 2 APRIL 2005 SUPPLEMENTAL DEED OF VARIATION DATED 2 APRIL 2009 & SCHEME DATED 27 MAY 2009.
Gwrthrychau elusennol
PROCLAMATION OF THE GOSPEL AND THE TEACHING OF THE CHRISTIAN FAITH INCLUDING SUPPORT OF WYCLIFFE BIBLE TRANSLATORS AND THE SUMMER INSTITUTE OF LINGUISTICS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.