Hanes ariannol CHURCH PASTORAL AID SOCIETY
Rhif yr elusen: 1007820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.14m | £3.28m | £1.85m | £2.43m | £3.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.32m | £3.20m | £1.72m | £2.52m | £3.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.81m | £2.12m | £1.54m | £1.73m | £1.93m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.06m | £920.00k | £89.06k | £463.00k | £882.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £264.04k | £241.00k | £223.31k | £243.00k | £252.00k | |
|
Incwm - Arall | £486 | £0 | £0 | £0 | £342.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £105.19k | £292.00k | £161.57k | £79.00k | £239.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.15m | £3.03m | £1.57m | £2.26m | £2.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £167.90k | £165.00k | £157.15k | £257.00k | £280.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £281.16k | £198.00k | £180.96k | £181.00k | £168.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.